Հանրահաշիվ

133 ա) 23 x 24=27 բ)5×56=57 գ)43x42x4=46 դ)72x7x75=78 ե)36x37x3x3=315 զ)64x64x63x62=613 է)112x112x112=116 ը)93x96x92x94x9=916 134 a5xa4=a9 a3xa8=a11 a10xa=a11 axa7=a8 axa=a2 axa2xa3xa4=a10 135 25:24=2 37:38=1/3 59:5=58 103/10=102 57/513=1/56 812/810=82 136 a7:a3=a4 a8:a12=1/a4 a6:a=a5 a12/a4=a8 a20/a22=1/a2 a20/a=a19 137 102/122=(10/12)2 43/56=43/(52)3=(4/52)3 254/78=(52)4/78=58/78=(5/7)8 (m3)4/(a4)3=m12/a12=(m/a)12 m3m5/a8=m8/a8=(m/a)8 (n6)2/a12=n12/a12=(n/a)12

Հանրահաշիվ

522.ա) 24/36=2/3բ) 108/252=54/76գ) 144/216=72/108դ) 1800/4500=900/2250 526.ա) 7/8 < 5/8բ) 1.1/7 > 8/7գ) 1/2 < 1/3դ) 3/5 > 3/4ե) 1.2/3 > 3/4զ) 10/7 < 1.3/6 527.ա) 1/2+1/2=1բ) 1/7+5/7=6/7գ) 3/5+4/5=7/5դ) 1.1/3+2/3=1.3/3ե) 2.7/9+4/9=2.11/9զ) 3.2/5+12.4/5=15.6/5 529.ա) 1/2 x 1/3=1/6բ) 2/6 x 6/7=12/42գ) 7/8 x 24/49=168/392դ) 100/121 x 55/144=5500/17424ե) 3/8 x 2=6/16զ) 4/5 x 6=12/30 530.ա) 4.2/3 x 9/14=4.18/42բ) 2.1/3Continue reading “Հանրահաշիվ”

Հանրահաշիվ առաջադրանքներ

Հանրահաշի8(Նիկոլսկի) դասագրքից 5^0 = 1(-1/3)^0 = 1(-1,2)^0 = 1(-1)^0 = 12^4/2^3 = 12^4/2^4 = 2^0 = 12^4/2^5 = 2^12^5/2^7 = 2^-2 = 1/2^2 = 1/43^5/3^4 = 3^1 = 33^100/3^100 = 3^0 = 1(-0,3)^4/(-0,3)^5 = 0,3^1 = -0,30,2^7/0,2^5 = 0,2^-2 = 1/0,2^2 = 10,4 2 * 2 * 2 = 2^32^3 * 2^5 = 2^81/3^2 =Continue reading “Հանրահաշիվ առաջադրանքներ”

Հանրահաշիվ Առաջադրանքներ

99. P=0.38մ c=16սմ a-b=0,4դմ 0,4դմ=4սմ 0,38մ=38սմ P=38=a+b+c a-b=4 a=4+b 38=4+b+b+16 2b=18 b=9սմ a=4+9=13սմ 102. P=160սմ a+b+c=160սմ c=25+a 2b+1=a+c 2b+1=a+25+a 2b-2a=24 b-a=12 b=a+12 a+a+12+25+a=160 3a=123 a=41 b=41+12=63 c=25+41=66 103. x-4=y+4 y+17=(54-x+y-17) x 4 x=y+8 y+17=(54-y-8-y-17) x 4 54-17-8 y+17= 4 x 29-8y 9y=116-17 9y=99 y=11 x=11+8 x=19 19+111=30 54-30=24

Հանրահաշիվ առաջադրանքներ

90. 4x+2y=36000 2x+3y=14000 (x,y)=(10000, -2000) 91. 5x+10y=70 x+y=10 x=10-y 5(10-x)+10y=70 5y=20 y=4 x=10-4=6 93. x+y=31 x-y=5 x+y=31 x=5+y 5+y+y=31 y=13 x=5+13 x=18 95. x+y=300 100x+50y=20000 100x+100y=30000 100x+50y=200 y=10000/50=200 x=100 y=200 96. 300x+y=20 100x+y=50 (x,y)=(151/200, -51/2) 97, {5x+4y=46 {4x+5y=44 5x+4y=4600 4x+5y=4400 4x=4400-5y x=4400-5y/4 4(4400-5y)/4+4y=4600 22000-25y+16y=18400 9y=22000-18400=3600 y=400 x=5x+4*400=4600 5x=3000; x=600

Create your website with WordPress.com
Get started